Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
Jessica Ahlrichs | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Angelika Chur | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Kevin Derichs | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 18.02.2016 | 31.10.2020 | von 18.02.2016 bis 31.10.2020 |
Sandra Hagen | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Mareike Jander | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 01.06.2014 | 30.11.2019 | von 01.06.2014 bis 30.11.2019 |
Michael Jürgens | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Dietrich Kloß | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Eva Knöfel | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 14.12.2017 | 31.10.2020 | von 14.12.2017 bis 31.10.2020 |
Simone Leuthold-Haverkamp | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Uwe Maier | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 01.06.2014 | 18.11.2015 | von 01.06.2014 bis 18.11.2015 |
Brigitte Matiak | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Frank Menzel | | stv. Mitglied | stv. Mitglied | 26.03.2015 | 31.10.2014 | von 26.03.2015 bis 31.10.2014 |
Christina Pattke | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Sebastian Reichelt | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 23.06.2016 | 31.10.2020 | von 23.06.2016 bis 31.10.2020 |
André Rocholl | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Linda Christiane Römke-Krumme | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Harald Sehr | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 18.02.2016 | 31.10.2020 | von 18.02.2016 bis 31.10.2020 |
Thomas Semmelmann | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Susanne Turk | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Manuela Veit | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Undine Weirich | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Rüdiger Weiß | SPD | SPD stv. Vorsitzende/r | stv. Vorsitzende/r | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Ulrike Weiß | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Monika Wernau | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Christlich Demokratische Union |
Rosemarie Degenhardt | CDU | CDU ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Susanne Eisenhuth | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Karl-Otto Goerdt | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Bärbel Guschall | CDU | CDU ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Gisela Hake | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Maximilian Hellmich | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Elke Middendorf | CDU | CDU ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Martina Plath | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Bündnis 90/Die Grünen |
Irina Ehlermann | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Elke Grziwotz | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Hans-Joachim Nadolski-Voigt | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stv. Mitglied | stv. Mitglied | 01.06.2014 | 18.10.2017 | von 01.06.2014 bis 18.10.2017 |
Sandra Peschke | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stv. Mitglied | stv. Mitglied | 18.10.2017 | 31.10.2020 | von 18.10.2017 bis 31.10.2020 |
Gabriele Wehmann | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stv. Mitglied | stv. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
BergAUF |
Hannelore Engelhardt | BergAUF | BergAUF stv. Mitglied | stv. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Fatma Uyar | BergAUF | BergAUF ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |